Geb./Alter: | 28.04.1966 (58) |
---|---|
Geburtsort: | Hamar |
Nationalität: | Norwegen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,81 Jahre |
Vegard Skogheim
- Geb./Alter: 28.04.1966 (58)
- Geburtsort: Hamar
- Staatsbürgerschaft: Norwegen
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,81 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
HamKam
Karriereende :
01.01.2001
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam Nachwuchskoordinator | 22/23 (01.01.2023) | vsl. 31.12.2025 | 22/23 (01.01.2023) / vsl. 31.12.2025 | 631 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Asker Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 22/23 (31.12.2022) | 19/20 (01.01.2020) / 22/23 (31.12.2022) | 1095 Tage | 77 | 32 | 18 | 27 | 46 | 1,79 : 1,58 | 1,48 | 77 / 1,48 | ||
Ullensaker/Kisa Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 18/19 (31.12.2018) | 15/16 (01.01.2016) / 18/19 (31.12.2018) | 1095 Tage | 101 | 40 | 21 | 40 | 45 | 1,92 : 1,70 | 1,40 | 101 / 1,40 | ||
HamKam Trainer | 08/09 (11.06.2009) | 13/14 (23.04.2014) | 08/09 (11.06.2009) / 13/14 (23.04.2014) | 1777 Tage | 119 | 51 | 25 | 43 | 57 | 1,75 : 1,53 | 1,50 | 119 / 1,50 | ||
HamKam Co-Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 08/09 (10.06.2009) | 06/07 (01.01.2007) / 08/09 (10.06.2009) | 891 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Arne Erlandsen (66 Spiele) | ||||||||||||||
Kongsvinger Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 06/07 (31.12.2006) | 02/03 (01.01.2003) / 06/07 (31.12.2006) | 1460 Tage | 92 | 39 | 19 | 34 | 40 | 1,46 : 1,48 | 1,48 | 92 / 1,48 | ||
FF Lillehammer Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 02/03 (31.12.2002) | 01/02 (01.01.2002) / 02/03 (31.12.2002) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Brumunddal Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (31.12.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 01/02 (31.12.2001) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.01.2001 | HamKam | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Viking | HamKam | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.01.1996 | HamKam | Viking | - | ablösefrei | |||||
89/90 | 01.01.1990 | Werder Bremen | HamKam | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | HamKam | Werder Bremen | - | ablösefrei | |||||
82/83 | 01.01.1983 | HamKam Jgd. | HamKam | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |