Name im Heimatland: | Руснак Вячеслав Петрович |
---|---|
Geb./Alter: | 27.08.1975 (49) |
Geburtsort: | Răuţel, Făleşti |
Nationalität: |
Moldawien Kasachstan |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,80 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 |
Veaceslav Rusnac
fcqyzyljar.kz
- Geb./Alter: 27.08.1975 (49)
- Geburtsort: Răuţel, Făleşti
- Staatsbürgerschaft: Moldawien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Shakhter K.
Meiste Spiele für :
Shakhter K.
Karriereende :
01.01.2009
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balti Trainer | 22/23 (11.10.2022) | vsl. - | 52 | 1,27 | ||
Moldawien U18 Trainer | 21/22 (25.03.2022) | 22/23 (10.10.2022) | - | 0,00 | ||
Kyzyl-Zhar Trainer | 19/20 (09.01.2020) | 20/21 (25.12.2020) | 20 | 1,15 | ||
Milsami Trainer | 16/17 (05.06.2017) | 19/20 (31.12.2019) | 81 | 1,58 | ||
FC Zimbru-2 Trainer | 16/17 (01.02.2017) | 16/17 (08.03.2017) | - | 0,00 | ||
Zimbru Chisinau Interimstrainer | 16/17 (23.09.2016) | 16/17 (01.02.2017) | 10 | 1,40 | ||
Moldawien U19 Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 7 | 0,43 | ||
Zimbru Chisinau Interimstrainer | 15/16 (24.11.2015) | 15/16 (01.01.2016) | 1 | 3,00 | ||
FC Zimbru-2 Trainer | 15/16 (31.07.2015) | 15/16 (23.11.2015) | - | 0,00 | ||
Zimbru Chisinau Trainer | 14/15 (17.12.2014) | 15/16 (31.07.2015) | 12 | 1,00 | ||
FC Sheriff Trainer | 13/14 (09.07.2013) | 14/15 (14.08.2014) | 51 | 2,14 | ||
FC Sheriff Co-Trainer | 12/13 (25.06.2013) | 13/14 (12.07.2013) | - | 0,00 | ||
Iskra-Stali Trainer | 12/13 (07.11.2012) | 12/13 (25.06.2013) | 8 | 1,38 | ||
FC Speranta Trainer | 12/13 (23.10.2012) | 12/13 (06.11.2012) | 2 | 0,50 | ||
Ac. Chisinau Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (05.09.2012) | 8 | 1,25 | ||
Moldawien U17 Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 3 | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.01.2009 | Shakhter K. | Karriereende | 200 Tsd. € | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Zimbru Chisinau | Shakhter K. | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Olimpia Balti | Zimbru Chisinau | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Zimbru Chisinau | Olimpia Balti | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Olimpia Balti | Zimbru Chisinau | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Unbekannt | Olimpia Balti | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |