Veaceslav Rusnac
fcqyzyljar.kz
- Geb./Alter: 27.08.1975 (49)
- Geburtsort: Răuţel, Făleşti
- Staatsbürgerschaft: Moldawien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Shakhter K.
Meiste Spiele für :
Shakhter K.
Karriereende :
01.01.2009
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balti Trainer | 22/23 (11.10.2022) | vsl. - | 22/23 (11.10.2022) / vsl. - | 713 Tage | 52 | 19 | 9 | 24 | 46 | 1,50 : 1,52 | 1,27 | 52 / 1,27 | ||
Moldawien U18 Trainer | 21/22 (25.03.2022) | 22/23 (10.10.2022) | 21/22 (25.03.2022) / 22/23 (10.10.2022) | 199 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kyzyl-Zhar Trainer | 19/20 (09.01.2020) | 20/21 (25.12.2020) | 19/20 (09.01.2020) / 20/21 (25.12.2020) | 351 Tage | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 0,75 : 1,20 | 1,15 | 20 / 1,15 | ||
Milsami Trainer | 16/17 (05.06.2017) | 19/20 (31.12.2019) | 16/17 (05.06.2017) / 19/20 (31.12.2019) | 939 Tage | 81 | 37 | 17 | 27 | 44 | 1,26 : 1,04 | 1,58 | 81 / 1,58 | ||
FC Zimbru-2 Trainer | 16/17 (01.02.2017) | 16/17 (08.03.2017) | 16/17 (01.02.2017) / 16/17 (08.03.2017) | 35 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Zimbru Chisinau Interimstrainer | 16/17 (23.09.2016) | 16/17 (01.02.2017) | 16/17 (23.09.2016) / 16/17 (01.02.2017) | 131 Tage | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 1,00 : 1,00 | 1,40 | 10 / 1,40 | ||
Moldawien U19 Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.01.2016) / 15/16 (30.06.2016) | 181 Tage | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 1,00 : 1,86 | 0,43 | 7 / 0,43 | ||
Zimbru Chisinau Interimstrainer | 15/16 (24.11.2015) | 15/16 (01.01.2016) | 15/16 (24.11.2015) / 15/16 (01.01.2016) | 38 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | ||
FC Zimbru-2 Trainer | 15/16 (31.07.2015) | 15/16 (23.11.2015) | 15/16 (31.07.2015) / 15/16 (23.11.2015) | 115 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Zimbru Chisinau Trainer | 14/15 (17.12.2014) | 15/16 (31.07.2015) | 14/15 (17.12.2014) / 15/16 (31.07.2015) | 226 Tage | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0,67 : 1,00 | 1,00 | 12 / 1,00 | ||
FC Sheriff Trainer | 13/14 (09.07.2013) | 14/15 (14.08.2014) | 13/14 (09.07.2013) / 14/15 (14.08.2014) | 401 Tage | 51 | 33 | 10 | 8 | 50 | 2,33 : 0,69 | 2,14 | 51 / 2,14 | ||
FC Sheriff Co-Trainer | 12/13 (25.06.2013) | 13/14 (12.07.2013) | 12/13 (25.06.2013) / 13/14 (12.07.2013) | 17 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Iskra-Stali Trainer | 12/13 (07.11.2012) | 12/13 (25.06.2013) | 12/13 (07.11.2012) / 12/13 (25.06.2013) | 230 Tage | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 1,50 : 1,75 | 1,38 | 8 / 1,38 | ||
FC Speranta Trainer | 12/13 (23.10.2012) | 12/13 (06.11.2012) | 12/13 (23.10.2012) / 12/13 (06.11.2012) | 14 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0,50 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | ||
Ac. Chisinau Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (05.09.2012) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (05.09.2012) | 432 Tage | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1,13 : 1,38 | 1,25 | 8 / 1,25 | ||
Moldawien U17 Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (31.12.2011) | 364 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0,33 : 2,33 | 0,00 | 3 / 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.01.2009 | Shakhter K. | Karriereende | 200 Tsd. € | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Zimbru Chisinau | Shakhter K. | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Olimpia Balti | Zimbru Chisinau | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Zimbru Chisinau | Olimpia Balti | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Olimpia Balti | Zimbru Chisinau | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Unbekannt | Olimpia Balti | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |