Valeriu Răchită
- Geb./Alter: 30.05.1970 (54)
- Geburtsort: Boldeşti-Scăeni
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,08 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
U. Craiova
Meiste Spiele für :
Steaua Bukarest
Karriereende :
01.07.2005
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra Giurgiu Direktor Profifußball und Scout | 19/20 (03.02.2020) | 20/21 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Sportul Snagov Technischer Direktor | 19/20 (01.09.2019) | 19/20 (15.01.2020) | - | 0,00 | ||
Sportul Snagov Trainer | 19/20 (16.07.2019) | 19/20 (31.08.2019) | 4 | 0,00 | ||
ACS Poli Trainer | 18/19 (15.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 17 | 1,12 | ||
Sportul Snagov Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 36 | 1,25 | ||
Al-Ittihad Co-Trainer | 14/15 (17.10.2014) | 14/15 (31.12.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Victor Pițurcă (6 Spiele), Enzo Trossero (1 Spiel), Amr Anwar (1 Spiel) | ||||||
Rumänien Co-Trainer | 13/14 (24.03.2014) | 14/15 (16.10.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Victor Pițurcă (5 Spiele) | ||||||
Petrolul Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (28.03.2012) | 54 | 1,50 | ||
FC Ploiești Trainer | 07/08 (25.07.2007) | 08/09 (05.06.2009) | - | 0,00 | ||
CS Chimia Brazi Trainer | 06/07 (25.07.2006) | 06/07 (31.12.2006) | - | 0,00 | ||
Petrolul Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (27.05.2006) | 2 | 0,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01.07.2005 | U. Craiova | Karriereende | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Steaua Bukarest | U. Craiova | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Litex Lovech | Steaua Bukarest | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Unbekannt | Litex Lovech | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Farul Constanta | Unbekannt | - | ? | |||||
99/00 | 11.01.2000 | Ankaragücü | Farul Constanta | - | ? | |||||
99/00 | 13.10.1999 | Unbekannt | Ankaragücü | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Steaua Bukarest | FC Onesti | - | ? | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Petrolul | Steaua Bukarest | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Steaua Bukarest | Petrolul | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |