Ulrich Heeb
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,05 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tobel Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Weinfelden-B. Trainer | 13/14 (05.11.2013) | 16/17 (27.09.2016) | - | 0,00 | ||
FC Frauenfeld Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (12.05.2013) | 23 | 1,30 | ||
FC Bazenheid Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 23 | 1,57 | ||
FC Münchwilen Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
als Trainer: FC Eschlikon, SC Aadorf, SC Brühl SG (Co-Trainer), FC Wängi