Sven Kiener
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,50 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Zimmern II Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 22/23 (30.06.2023) | 1 | 0,00 | ||
FC S. Rottweil Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 |