Name im Heimatland: | Ştefan Dumitru Nanu |
---|---|
Geb./Alter: | 08.09.1968 (56) |
Geburtsort: | Filiaşi |
Nationalität: | Rumänien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,32 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 |
Ştefan Nanu
- Geb./Alter: 08.09.1968 (56)
- Geburtsort: Filiaşi
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,32 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
FCM Campina
Meiste Spiele für :
Vitesse Arnheim
Karriereende :
01.07.2008
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSM Deva Trainer | 19/20 (23.07.2019) | 23/24 (29.09.2023) | 9 | 1,44 | ||
ACS Poli Teamchef | 18/19 (10.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
ACS Poli Trainer | 18/19 (27.08.2018) | 18/19 (09.01.2019) | 17 | 0,35 | ||
FC Emmen Jgd. Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Jugendtrainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Farul Constanta Trainer | 13/14 (25.02.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 18 | 0,39 | ||
Minerul Motru Trainer | 09/10 (08.04.2010) | 13/14 (06.10.2013) | 6 | 0,50 | ||
Inter Gaz Trainer | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | ||
FCM Campina Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Petrolul Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | FCM Campina | Karriereende | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Fortuna Brazi | FCM Campina | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Otelul Galati | Fortuna Brazi | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Steaua Bukarest | Otelul Galati | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Vitesse Arnheim | Steaua Bukarest | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Rapid Bukarest | Vitesse Arnheim | - | 300 Tsd. € | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Farul Constanta | Rapid Bukarest | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | FC Caracal | Farul Constanta | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 300 Tsd. € |