Ştefan Nanu
- Geb./Alter: 08.09.1968 (56)
- Geburtsort: Filiaşi
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,32 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
FCM Campina
Meiste Spiele für :
Vitesse Arnheim
Karriereende :
01.07.2008
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Deva Trainer | 19/20 (23.07.2019) | 23/24 (29.09.2023) | 19/20 (23.07.2019) / 23/24 (29.09.2023) | 1529 Tage | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 1,89 : 2,22 | 1,44 | 9 / 1,44 | ||
ACS Poli Teamchef | 18/19 (10.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (10.01.2019) / 18/19 (30.06.2019) | 171 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ACS Poli Trainer | 18/19 (27.08.2018) | 18/19 (09.01.2019) | 18/19 (27.08.2018) / 18/19 (09.01.2019) | 135 Tage | 17 | 1 | 3 | 13 | 32 | 0,53 : 1,94 | 0,35 | 17 / 0,35 | ||
FC Emmen Jgd. Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Unbekannt Jugendtrainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Farul Constanta Trainer | 13/14 (25.02.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (25.02.2014) / 13/14 (30.06.2014) | 125 Tage | 18 | 1 | 4 | 13 | 31 | 0,56 : 1,83 | 0,39 | 18 / 0,39 | ||
Minerul Motru Trainer | 09/10 (08.04.2010) | 13/14 (06.10.2013) | 09/10 (08.04.2010) / 13/14 (06.10.2013) | 1277 Tage | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0,67 : 1,17 | 0,50 | 6 / 0,50 | ||
Inter Gaz Trainer | 07/08 | 07/08 | 07/08 / 07/08 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FCM Campina Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Petrolul Trainer | 06/07 | 06/07 | 06/07 / 06/07 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | FCM Campina | Karriereende | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Fortuna Brazi | FCM Campina | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Otelul Galati | Fortuna Brazi | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Steaua Bukarest | Otelul Galati | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Vitesse Arnheim | Steaua Bukarest | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Rapid Bukarest | Vitesse Arnheim | - | 300 Tsd. € | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Farul Constanta | Rapid Bukarest | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | FC Caracal | Farul Constanta | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 300 Tsd. € |