Mitarbeiterhistorie SSV Jahn Regensburg
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 10.11.2014 | 17.11.2014 | 7 Tage | 0 | - |
| | 10.11.2014 | 17.11.2014 | 7 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1998 | 31.12.1998 | 183 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1985 | 30.06.1988 | 1095 Tage | 0 | - |
| | 01.03.1972 | 30.06.1972 | 121 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1959 | 30.06.1960 | 365 Tage | 0 | - |
| k. A. | 01.07.1922 | 30.06.1923 | 364 Tage | 0 | - |
| | 25.09.1992 | 30.09.1992 | 5 Tage | 1 | 0,00 |
| | 30.10.1990 | 06.11.1990 | 7 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.1973 | 30.06.1974 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.1968 | 30.06.1970 | 729 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.1966 | 31.12.1968 | 914 Tage | 1 | 0,00 |
| | 12.11.1960 | 29.01.1961 | 78 Tage | 9 | 0,22 |
| | 06.09.1995 | 26.09.1995 | 20 Tage | 3 | 0,33 |
|
| 02.01.2013 | 10.06.2013 | 159 Tage | 15 | 0,40 |
| | 01.07.1960 | 17.10.1960 | 108 Tage | 10 | 0,40 |
| | 24.04.1996 | 30.06.1996 | 67 Tage | 7 | 0,43 |
| | 17.10.1960 | 07.11.1960 | 21 Tage | 2 | 0,50 |
| | 04.11.2012 | 01.01.2013 | 58 Tage | 7 | 0,57 |
| | 03.09.1993 | 14.03.1994 | 192 Tage | 13 | 0,62 |
| | 01.07.2012 | 04.11.2012 | 126 Tage | 13 | 0,69 |
| | 01.07.1992 | 15.09.1992 | 76 Tage | 7 | 0,71 |
|
| 01.07.1957 | 30.06.1958 | 364 Tage | 30 | 0,73 |
| | 01.07.2008 | 24.11.2008 | 146 Tage | 16 | 0,75 |
| | 30.01.1961 | 30.06.1961 | 151 Tage | 9 | 0,78 |
| | 16.01.1976 | 30.06.1977 | 531 Tage | 59 | 0,83 |
| | 30.05.2014 | 10.11.2014 | 164 Tage | 20 | 0,90 |
| | 01.07.1975 | 13.01.1976 | 196 Tage | 19 | 0,95 |
| | 01.07.1995 | 05.09.1995 | 66 Tage | 7 | 1,00 |
| | 01.07.1970 | 31.01.1972 | 579 Tage | 1 | 1,00 |
| | 01.07.1948 | 30.06.1950 | 729 Tage | 30 | 1,00 |
| | 01.01.2004 | 30.06.2004 | 181 Tage | 17 | 1,06 |
| | 27.09.1995 | 23.04.1996 | 209 Tage | 17 | 1,06 |
| | 15.03.1994 | 30.06.1995 | 472 Tage | 46 | 1,13 |
| | 01.07.2019 | 09.05.2023 | 1408 Tage | 142 | 1,15 |
| | 01.07.2004 | 19.09.2005 | 445 Tage | 43 | 1,19 |
| | 01.10.1992 | 02.09.1993 | 336 Tage | 28 | 1,21 |
| | 01.07.1954 | 30.06.1957 | 1095 Tage | 92 | 1,25 |
|
| 11.06.2013 | 30.06.2014 | 384 Tage | 41 | 1,27 |
| | 18.11.2003 | 31.12.2003 | 43 Tage | 6 | 1,33 |
| | 16.09.1992 | 24.09.1992 | 8 Tage | 3 | 1,33 |
| | 21.09.2005 | 09.04.2006 | 200 Tage | 17 | 1,35 |
| | 01.07.2003 | 17.11.2003 | 139 Tage | 14 | 1,36 |
| | 01.07.2017 | 30.06.2019 | 729 Tage | 71 | 1,41 |
| | 24.11.2008 | 30.06.2012 | 1314 Tage | 143 | 1,42 |
| | 01.07.1990 | 29.10.1990 | 120 Tage | 15 | 1,47 |
| | 18.11.2014 | 06.12.2015 | 383 Tage | 45 | 1,51 |
| | 01.07.1952 | 30.06.1954 | 729 Tage | 31 | 1,52 |
| | 10.05.2023 | | 502 Tage | 54 | 1,52 |
| | 07.11.1990 | 30.06.1992 | 601 Tage | 48 | 1,54 |
| | 09.04.2006 | 20.06.2008 | 803 Tage | 80 | 1,63 |
| | 01.01.2016 | 30.06.2017 | 546 Tage | 60 | 1,67 |
| | 01.07.1998 | 30.06.2001 | 1095 Tage | 71 | 1,73 |
| | 01.07.2001 | 30.06.2003 | 729 Tage | 73 | 1,79 |
| | 19.05.2000 | 21.05.2000 | 2 Tage | 1 | 3,00 |
2014-11-102014-11-101998-07-011985-07-011972-03-011959-07-011922-07-011992-09-251990-10-301973-07-011968-07-011966-07-011960-11-121995-09-062013-01-021960-07-011996-04-241960-10-172012-11-041993-09-032012-07-011992-07-011957-07-012008-07-011961-01-301976-01-162014-05-301975-07-011995-07-011970-07-011948-07-012004-01-011995-09-271994-03-152019-07-012004-07-011992-10-011954-07-012013-06-112003-11-181992-09-162005-09-212003-07-012017-07-012008-11-241990-07-012014-11-181952-07-012023-05-101990-11-072006-04-092016-01-011998-07-012001-07-012000-05-19