Name im Heimatland: | Սլավա Գաբրիելյան |
---|---|
Geb./Alter: | 25.12.1956 (67) |
Nationalität: | Armenien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,94 Jahre |
Slavik Gabrielyan
- Geb./Alter: 25.12.1956 (67)
- Staatsbürgerschaft: Armenien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,94 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artsakh Betreuer | 20/21 (03.02.2021) | vsl. - | 20/21 (03.02.2021) / vsl. - | 1328 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Artsakh Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (02.02.2021) | 18/19 (01.07.2018) / 20/21 (02.02.2021) | 947 Tage | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 1,59 : 1,90 | 1,14 | 28 / 1,14 | ||
Gandzasar II Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | 10/11 (01.07.2010) / 11/12 (30.06.2012) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gandzasar Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 6,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Artsakh Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (31.12.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 07/08 (31.12.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Qarabag Erewan Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 05/06 (31.12.2005) | 00/01 (01.01.2001) / 05/06 (31.12.2005) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Qarabag Erewan Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 96/97 (01.01.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Qarabag Erewan Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (31.12.1995) | 94/95 (01.01.1995) / 95/96 (31.12.1995) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |