Sergi
Pafos FC
- Geb./Alter: 21.02.1978 (46)
- Geburtsort: Linares
- Staatsbürgerschaft: Spanien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pafos FC Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Juan Carlos Carcedo (52 Spiele) | ||||||
Real Saragossa Konditionstrainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (06.11.2022) | - | 0,00 | ||
UD Ibiza Konditionstrainer | 20/21 (01.08.2020) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
WH Zall Konditionstrainer | 19/20 (10.01.2020) | 19/20 (31.03.2020) | - | 0,00 | ||
TJ Tianhai Konditionstrainer | 18/19 (30.05.2019) | 19/20 (31.12.2020) | - | 0,00 | ||
China U25 Konditionstrainer | 18/19 (01.01.2019) | 18/19 (31.01.2019) | - | 0,00 | ||
FC Málaga Konditionstrainer | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
BJ Guoan Konditionstrainer | 16/17 (03.01.2017) | 16/17 (02.06.2017) | - | 0,00 | ||
FC Sevilla Konditionstrainer | 06/07 (01.07.2006) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | ||
FC Sevilla Technische/r Mitarbeiter/in | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 |