Name im Heimatland: | Mesut Şeref Özşan |
---|---|
Geb./Alter: | 01.02.1957 |
Geburtsort: | Sakarya |
Todestag: | 24.10.2020 (63) |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,65 Jahre |
Şeref Özşan
24.10.2020 (63)
Bartinspor
- Geb./Alter: 01.02.1957
- Geburtsort: Sakarya
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Todestag: 24.10.2020 (63)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altinova Bld Trainer | 18/19 (08.11.2018) | 18/19 (16.01.2019) | 18/19 (08.11.2018) / 18/19 (16.01.2019) | 69 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bartinspor Trainer | 18/19 (16.08.2018) | 18/19 (06.09.2018) | 18/19 (16.08.2018) / 18/19 (06.09.2018) | 21 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | ||
Maltepespor Trainer | 16/17 (20.10.2016) | 16/17 (21.03.2017) | 16/17 (20.10.2016) / 16/17 (21.03.2017) | 152 Tage | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 0,65 : 1,10 | 1,15 | 20 / 1,15 | ||
Vefaspor Co-Trainer | 13/14 (03.04.2014) | 14/15 (20.03.2015) | 13/14 (03.04.2014) / 14/15 (20.03.2015) | 351 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Vefaspor Trainer | 12/13 (15.02.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (15.02.2013) / 12/13 (30.06.2013) | 135 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
A. Üsküdar 1908 Trainer | 12/13 (03.09.2012) | 12/13 (26.09.2012) | 12/13 (03.09.2012) / 12/13 (26.09.2012) | 23 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0,00 : 1,25 | 0,25 | 4 / 0,25 | ||
Beylerbeyi Trainer | 09/10 (18.08.2009) | 11/12 (27.04.2012) | 09/10 (18.08.2009) / 11/12 (27.04.2012) | 983 Tage | 68 | 27 | 22 | 19 | 53 | 1,26 : 0,96 | 1,51 | 68 / 1,51 | ||
Kagithane Spor Trainer | 08/09 (09.09.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (09.09.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 294 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kücükpazar Co-Trainer | 07/08 (25.01.2008) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (25.01.2008) / 07/08 (30.06.2008) | 157 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cengelköy SK Trainer | 07/08 (31.08.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (31.08.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 304 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Afyonspor Trainer | 03/04 (23.01.2004) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (23.01.2004) / 03/04 (30.06.2004) | 159 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Beylerbeyi Co-Trainer | 00/01 (02.03.2001) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (02.03.2001) / 00/01 (30.06.2001) | 120 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Beylerbeyi Co-Trainer | 98/99 (26.01.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (26.01.1999) / 98/99 (30.06.1999) | 155 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gebzespor Co-Trainer | 97/98 (06.03.1998) | 98/99 (25.01.1999) | 97/98 (06.03.1998) / 98/99 (25.01.1999) | 325 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Tekin Yolaç (2 Spiele) | ||||||||||||||
Üsküdar Anadolu Jugendtrainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (30.06.1997) | 95/96 (01.07.1995) / 96/97 (30.06.1997) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Beylerbeyi Co-Trainer | 94/95 (13.08.1994) | 94/95 (30.06.1995) | 94/95 (13.08.1994) / 94/95 (30.06.1995) | 321 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Ehemalige Vereine
Kücükpazar, Kagithane Spor