Seifallah Hosni
- Geb./Alter: 11.10.1985 (38)
- Geburtsort: Bizerte
- Staatsbürgerschaft: Tunesien
War Spieler:
Letzter Verein :
SA M. Bourguiba
Meiste Spiele für :
CA Bizertin
Karriereende :
01.07.2021
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esperance Co-Trainer | 23/24 (11.07.2023) | 23/24 (02.10.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Moïn Chaabani (6 Spiele) | ||||||
Cleopatra FC Co-Trainer | 22/23 (27.01.2023) | 22/23 (22.05.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Moïn Chaabani (12 Spiele) | ||||||
CA Bizertin Co-Trainer | 21/22 (02.03.2022) | 22/23 (14.08.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sami Gafsi (9 Spiele) | ||||||
CA Bizertin Co-Trainer | 20/21 (16.03.2021) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sami Gafsi (10 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.07.2021 | SA M. Bourguiba | Karriereende | - | - | |||||
18/19 | 12.09.2018 | CA Bizertin | SA M. Bourguiba | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 16.07.2015 | CS Hammam-Lif | CA Bizertin | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 30.12.2013 | Esperance | CS Hammam-Lif | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Stade Tunisien | Esperance | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | CA Bizertin | Stade Tunisien | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 30.06.2006 | SS Zarzouna | CA Bizertin | - | Leih-Ende | |||||
05/06 | 01.01.2006 | CA Bizertin | SS Zarzouna | - | Leihe | |||||
04/05 | 01.07.2004 | CA Bizertin U19 | CA Bizertin | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |