Name im Heimatland: | Sébastien Bernard Henri Clément Migné |
---|---|
Geb./Alter: | 30.11.1972 (51) |
Geburtsort: | La Roche-sur-Yon |
Nationalität: | Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,78 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Berater: | Global Sport ... |
Sébastien Migné
- Geb./Alter: 30.11.1972 (51)
- Geburtsort: La Roche-sur-Yon
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haiti Trainer | 23/24 (08.03.2024) | vsl. - | 5 | 2,60 | ||
Kamerun Co-Trainer | 21/22 (01.03.2022) | 23/24 (07.02.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Rigobert Song (22 Spiele), Alioum Saidou (2 Spiele) | ||||||
Marumo Trainer | 21/22 (15.07.2021) | 21/22 (10.10.2021) | 5 | 0,40 | ||
Chamois Niort Co-Trainer | 20/21 (01.10.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sébastien Desabre (36 Spiele) | ||||||
Äquat'guinea Trainer | 19/20 (07.11.2019) | 19/20 (04.06.2020) | 2 | 0,00 | ||
Kenia Trainer | 17/18 (03.05.2018) | 19/20 (12.08.2019) | 16 | 1,63 | ||
Kongo Trainer | 16/17 (06.03.2017) | 17/18 (29.03.2018) | 7 | 0,43 | ||
Togo Co-Trainer | 15/16 (07.04.2016) | 16/17 (06.03.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Claude Le Roy (10 Spiele) | ||||||
Kongo Co-Trainer | 13/14 (06.12.2013) | 15/16 (18.11.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Claude Le Roy (21 Spiele) | ||||||
DR Kongo Co-Trainer | 11/12 (15.09.2011) | 12/13 (25.03.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Claude Le Roy (14 Spiele) | ||||||
Oman Co-Trainer | 08/09 (15.07.2008) | 10/11 (19.01.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Claude Le Roy (17 Spiele) | ||||||
RC Lens Co-Trainer | 07/08 (26.08.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jean-Pierre Papin (43 Spiele) | ||||||
R. Straßburg Co-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jean-Pierre Papin (44 Spiele) | ||||||
La Roche Vendée Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Croix de Savoie Co-Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Pascal Dupraz (34 Spiele) | ||||||
Gaillard Co-Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 |