Name im Heimatland: | Samawira bin Basri |
---|---|
Geb./Alter: | 02.09.1972 (52) |
Geburtsort: | Singapore |
Nationalität: | Singapur |
ø-Amtszeit als Trainer: |
3,43 Jahre |
Samawira Basri
Tanjong Pagar United FC
- Geb./Alter: 02.09.1972 (52)
- Geburtsort: Singapore
- Staatsbürgerschaft: Singapur
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,43 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Woodlands
Karriereende :
01.01.2005
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenfußball Trainer | 16/17 (01.01.2017) | vsl. - | 16/17 (01.01.2017) / vsl. - | 2823 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Geylang Jugend Jugendtrainer | 15/16 (01.01.2016) | 17/18 (31.12.2017) | 15/16 (01.01.2016) / 17/18 (31.12.2017) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Hougang Utd. Co-Trainer | 13/14 (12.06.2014) | 15/16 (31.12.2015) | 13/14 (12.06.2014) / 15/16 (31.12.2015) | 567 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Salim Moin (29 Spiele), Amin Nasir (16 Spiele), Satyasagara (3 Spiele) | ||||||||||||||
Hougang Reserve Trainer | 13/14 (12.06.2014) | 15/16 (31.12.2015) | 13/14 (12.06.2014) / 15/16 (31.12.2015) | 567 Tage | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 1,50 : 0,50 | 2,25 | 4 / 2,25 | ||
Singapore Viper Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (31.12.2013) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.01.2005 | Woodlands | Karriereende | - | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Jurong FC | Woodlands | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Home United | Jurong FC | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.01.2002 | Vereinslos | Home United | - | - | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Tanjong Pagar | Vereinslos | - | - | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Home United | Tiong Bahru Utd. | - | ? | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Singapore FA | Police FC | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Police FC | Singapore FA | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |