Name im Heimatland: | Massimo Salvatore D'Urso |
---|---|
Geb./Alter: | 01.01.1966 (58) |
Geburtsort: | Catania |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,73 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Salvatore D'Urso
uscatanzaro1929.com
- Geb./Alter: 01.01.1966 (58)
- Geburtsort: Catania
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,73 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania Spielanalyst | 24/25 (11.07.2024) | vsl. 30.06.2026 | - | 0,00 | ||
Ternana U19 Trainer | 23/24 (02.08.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 33 | 1,03 | ||
Lazio U18 Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 28 | 1,57 | ||
Lazio Rom U17 Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 26 | 2,38 | ||
Lazio Rom U19 Co-Trainer | 19/20 (17.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Leonardo Menichini (55 Spiele), Alessandro Calori (4 Spiele) | ||||||
Lucchese Co-Trainer | 17/18 (22.06.2018) | 18/19 (24.07.2018) | - | 0,00 | ||
Reggiana Co-Trainer | 17/18 (12.07.2017) | 17/18 (01.10.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Leonardo Menichini (6 Spiele) | ||||||
Cesena Techniktrainer | 16/17 (14.07.2016) | 16/17 (31.10.2016) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Massimo Drago (14 Spiele) | ||||||
Catanzaro Techniktrainer | 15/16 (25.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Alessandro Erra (27 Spiele) | ||||||
Catanzaro Trainer | 14/15 (03.05.2015) | 15/16 (25.10.2015) | 10 | 0,80 | ||
Catanzaro Co-Trainer | 14/15 (17.11.2014) | 14/15 (03.05.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Stefano Sanderra (24 Spiele) | ||||||
Catanzaro Interimstrainer | 14/15 (09.11.2014) | 14/15 (17.11.2014) | 1 | 1,00 | ||
Catanzaro Co-Trainer | 14/15 (02.07.2014) | 14/15 (09.11.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Francesco Moriero (15 Spiele) | ||||||
FC Crotone U19 Trainer | 13/14 (02.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 27 | 0,81 | ||
Catanzaro Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (03.06.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Francesco Cozza (72 Spiele), Salvo Fulvio D'Adderio (3 Spiele) | ||||||
Ternana Co-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriele Baldassarri (24 Spiele), Francesco Giorgini (10 Spiele) | ||||||
Ternana Co-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Maurizio Raggi (14 Spiele), Giancarlo Favarin (9 Spiele), Raimondo Marino (9 Spiele) |