Rubi
imago images
- Geb./Alter: 05.02.1970 (54)
- Geburtsort: Vilassar de Mar
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,09 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Vilassar de Mar
Meiste Spiele für :
FC Terrassa
Karriereende :
01.07.2001
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
UD Almería Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2027 | 5 | 1,00 | ||
UD Almería Trainer | 20/21 (28.04.2021) | 22/23 (30.06.2023) | 92 | 1,52 | ||
Betis Sevilla Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (21.06.2020) | 33 | 1,21 | ||
Esp. Barcelona Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 44 | 1,39 | ||
SD Huesca Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 43 | 1,74 | ||
Sporting Gijón Trainer | 16/17 (18.01.2017) | 16/17 (30.06.2017) | 20 | 0,95 | ||
UD Levante Trainer | 15/16 (27.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 31 | 0,87 | ||
Real Valladolid Trainer | 13/14 (03.06.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 48 | 1,69 | ||
FC Barcelona Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gerardo Martino (59 Spiele) | ||||||
FC Girona Trainer | 11/12 (08.06.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 47 | 1,60 | ||
Benidorm Trainer | 08/09 (04.06.2009) | 09/10 (04.06.2010) | 38 | 1,68 | ||
Eivissa-Ibiza Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (17.11.2008) | 11 | 0,82 | ||
Espanyol B Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 07/08 (11.03.2008) | 17 | 1,12 | ||
CE Sabadell Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (01.03.2005) | 1 | 1,00 | ||
CE L'Hospitalet Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | ||
Vilassar de Mar Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.07.2001 | Vilassar de Mar | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 01.07.1998 | FC Terrassa | Vilassar de Mar | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Pontevedra CF | FC Terrassa | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.07.1996 | CE L'Hospitalet | Pontevedra CF | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Espanyol B | CE L'Hospitalet | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | AEC Manlleu | Espanyol B | - | ablösefrei | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Vilassar de Mar | AEC Manlleu | - | ablösefrei | |||||
89/90 | 01.07.1989 | eigene Jugend | Vilassar de Mar | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |