Geb./Alter: | 10.04.1961 (63) |
---|---|
Geburtsort: | Auckland |
Nationalität: | Neuseeland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,80 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Ricki Herbert
- Geb./Alter: 10.04.1961 (63)
- Geburtsort: Auckland
- Staatsbürgerschaft: Neuseeland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
University Mount Wellington
Karriereende :
01.07.1989
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton W. Sportlicher Leiter | 22/23 (01.01.2023) | vsl. - | 22/23 (01.01.2023) / vsl. - | 631 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Ba FC Interimstrainer | 19/20 (01.03.2020) | 19/20 (31.03.2020) | 19/20 (01.03.2020) / 19/20 (31.03.2020) | 30 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1,67 : 4,67 | 0,00 | 3 / 0,00 | ||
Hamilton W. Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 19/20 (07.12.2019) | 17/18 (01.07.2017) / 19/20 (07.12.2019) | 889 Tage | 41 | 7 | 5 | 29 | 59 | 1,54 : 2,73 | 0,63 | 41 / 0,63 | ||
Cambridge Technischer Direktor | 16/17 (01.07.2016) | 19/20 (07.12.2019) | 16/17 (01.07.2016) / 19/20 (07.12.2019) | 1254 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Malediven Trainer | 15/16 (11.09.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (11.09.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 293 Tage | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 1,62 : 2,54 | 1,15 | 13 / 1,15 | ||
Papua-Neug. U23 Trainer | 14/15 (04.03.2015) | 15/16 (10.09.2015) | 14/15 (04.03.2015) / 15/16 (10.09.2015) | 190 Tage | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1,00 : 1,50 | 1,00 | 6 / 1,00 | ||
NorthEast Utd. Trainer | 14/15 (19.08.2014) | 14/15 (20.12.2014) | 14/15 (19.08.2014) / 14/15 (20.12.2014) | 123 Tage | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 0,79 : 0,93 | 1,07 | 14 / 1,07 | ||
Wellington Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 12/13 (25.02.2013) | 07/08 (01.07.2007) / 12/13 (25.02.2013) | 2066 Tage | 134 | 49 | 31 | 54 | 67 | 1,28 : 1,40 | 1,33 | 134 / 1,33 | ||
NZ Knights FC Trainer | 06/07 (10.12.2006) | 06/07 (30.03.2007) | 06/07 (10.12.2006) / 06/07 (30.03.2007) | 110 Tage | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1,20 : 1,00 | 2,00 | 5 / 2,00 | ||
Neuseeland Trainer | 04/05 (25.02.2005) | 13/14 (21.11.2013) | 04/05 (25.02.2005) / 13/14 (21.11.2013) | 3191 Tage | 60 | 22 | 14 | 24 | 68 | 1,25 : 1,55 | 1,33 | 60 / 1,33 | ||
Neuseeland U20 Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 04/05 (25.02.2005) | 98/99 (01.01.1999) / 04/05 (25.02.2005) | 2247 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Central United Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 98/99 (31.12.1998) | 95/96 (01.01.1996) / 98/99 (31.12.1998) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01.07.1989 | University Mount Wellington | Karriereende | - | - | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Wolverhampton | University Mount Wellington | - | ? | |||||
84/85 | 01.07.1984 | University Mount Wellington | Wolverhampton | - | ? | |||||
83/84 | 01.01.1984 | Sydney Olympic | University Mount Wellington | - | ? | |||||
82/83 | 01.01.1983 | University Mount Wellington | Sydney Olympic | - | ? | |||||
79/80 | 01.01.1980 | Unbekannt | University Mount Wellington | - | ? | |||||
78/79 | 01.01.1979 | University Mount Wellington | Unbekannt | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |