Remo Gaugler
FC Basel 1893
- Geb./Alter: 26.07.1968 (56)
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,56 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers Leiter der Nachwuchsabteilung | 23/24 (29.05.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
FC Basel Leiter der Nachwuchsabteilung | 20/21 (17.05.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
FC Luzern Co-Trainer | 14/15 (13.10.2014) | 14/15 (05.01.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Markus Babbel (8 Spiele) | ||||||
FC Luzern Sportkoordinator | 12/13 (16.04.2013) | 16/17 (31.05.2017) | - | 0,00 | ||
FC Basel U18 Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 12/13 (22.01.2013) | 84 | 2,26 |