Raúl Cañete
- Geb./Alter: 09.01.1976 (48)
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
QD Red Lions Trainer | 20/21 (22.04.2021) | 21/22 (04.11.2021) | 17 | 1,06 | ||
BJ BSU Co-Trainer | 19/20 (01.07.2020) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Maozhen Su (15 Spiele) | ||||||
Lusitanos Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 30 | 1,70 | ||
Sant Julia Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 15/16 (30.06.2016) | 27 | 1,78 | ||
CE Principat Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Jumilla CF Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
CD Eldense Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 |