Ramiro Cepeda
- Geb./Alter: 25.04.1975 (49)
- Geburtsort: Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,94 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Santa Lucía C.
Meiste Spiele für :
Santa Lucía C.
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
U San Carlos Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Antigua GFC Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 56 | 1,63 | ||
Iztapa Trainer | 19/20 (23.09.2019) | 21/22 (21.03.2022) | 101 | 1,32 | ||
Santa Lucía C. Trainer | 18/19 (22.04.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Xelajú Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (11.03.2019) | 36 | 1,53 | ||
CD Petapa Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | 92 | 1,40 | ||
U San Carlos Trainer | 15/16 (28.09.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 34 | 1,24 | ||
Alianza FC Trainer | 14/15 (08.10.2014) | 14/15 (20.03.2015) | - | 0,00 | ||
L.A. Firpo Trainer | 13/14 (23.09.2013) | 13/14 (01.03.2014) | - | 0,00 | ||
Alianza FC Trainer | 11/12 (04.05.2012) | 12/13 (31.05.2013) | 1 | 0,00 | ||
CD Petapa Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 11/12 (30.06.2012) | 22 | 1,36 | ||
L.A. Firpo Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (30.06.2011) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.01.2001 | Santa Lucía C. | Unbekannt | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Zacapa | Santa Lucía C. | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Colegiales | Zacapa | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |