Geb./Alter: | 23.11.1965 (58) |
---|---|
Geburtsort: | Salerno |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,62 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Raffaele Novelli
fclameziaterme.it
- Geb./Alter: 23.11.1965 (58)
- Geburtsort: Salerno
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,62 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Paganese
Karriereende :
01.07.1987
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,00 |
Coppa Italia Serie D | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Serie D - Girone H | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nocerina Trainer | 24/25 (02.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 3 | 3,00 | ||
Prato Trainer | 23/24 (18.09.2023) | 23/24 (16.01.2024) | 16 | 1,38 | ||
Lamezia Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (22.01.2023) | 23 | 1,96 | ||
ACR Messina Trainer | 20/21 (29.07.2020) | 20/21 (04.07.2021) | 34 | 2,18 | ||
Pau FC Trainer | 18/19 (30.05.2018) | 18/19 (16.01.2019) | 19 | 1,16 | ||
Campobasso Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (26.01.2017) | 18 | 1,06 | ||
Aversa Norm. Trainer | 14/15 (05.08.2014) | 14/15 (20.10.2014) | 11 | 0,36 | ||
Vigor Lamezia Trainer | 13/14 (04.11.2013) | 13/14 (16.02.2014) | 14 | 1,14 | ||
Barletta Trainer | 12/13 (16.12.2012) | 12/13 (04.03.2013) | 8 | 0,88 | ||
Barletta Trainer | 12/13 (05.07.2012) | 12/13 (28.10.2012) | 10 | 0,30 | ||
Genua U19 Trainer | 11/12 (29.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 31 | 1,68 | ||
Pro Patria Trainer | 10/11 (24.06.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 36 | 1,75 | ||
Sorrento Trainer | 09/10 (22.10.2009) | 09/10 (12.01.2010) | 10 | 1,00 | ||
Foggia Trainer | 08/09 (17.06.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 37 | 1,57 | ||
Manfredonia Trainer | 07/08 (03.07.2007) | 07/08 (24.12.2007) | 19 | 0,79 | ||
Salernitana Trainer | 06/07 (09.06.2006) | 06/07 (15.01.2007) | 18 | 1,39 | ||
Melfi Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (09.06.2006) | 36 | 1,61 | ||
SC YF Juventus Interimstrainer | 04/05 (10.09.2004) | 04/05 (12.09.2004) | 1 | 0,00 | ||
Salernitana U19 Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 04/05 (09.09.2004) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01.07.1987 | Paganese | Karriereende | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | ASG Nocerina | Paganese | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |