Geb./Alter: | 16.07.1979 (45) |
---|---|
Geburtsort: | Napoli |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,78 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Raffaele Esposito
- Geb./Alter: 16.07.1979 (45)
- Geburtsort: Napoli
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Quartograd
Karriereende :
01.07.2008
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2,33 |
Serie D - Girone G | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2,00 |
Coppa Italia Serie D | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganese Trainer | 24/25 (04.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 3 | 2,33 | ||
Casalnuovo Trainer | 23/24 (04.08.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 36 | 1,50 | ||
Termoli Trainer | 21/22 (21.07.2021) | 22/23 (24.04.2023) | 33 | 0,91 | ||
Casertana Trainer | 18/19 (30.11.2018) | 18/19 (25.03.2019) | 18 | 1,28 | ||
Casertana Interimstrainer | 16/17 (02.05.2017) | 16/17 (30.06.2017) | 4 | 1,25 | ||
Casertana Jgd Trainer | 16/17 (20.12.2016) | 18/19 (29.11.2018) | - | 0,00 | ||
Potenza Trainer | 16/17 (04.07.2016) | 16/17 (29.08.2016) | - | 0,00 | ||
Arezzo Co-Trainer | 14/15 (10.06.2014) | 15/16 (17.04.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ezio Capuano (71 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | Quartograd | Karriereende | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Ebolitana | Quartograd | - | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | San Paolo Bari | Ebolitana | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Pomigliano | San Paolo Bari | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Modica Calcio | Pomigliano | - | ? | |||||
03/04 | 01.11.2003 | Pro Vasto | Modica Calcio | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Martina | Pro Vasto | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Battipagliese | Martina | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Stabia | Battipagliese | - | ? | |||||
00/01 | 01.11.2000 | Puteolana | Stabia | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Trapani Calcio | Puteolana | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Catania Calcio | Trapani Calcio | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Calcio Padova | Catania Calcio | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |