Name im Heimatland: | Paul John Bodin |
---|---|
Geb./Alter: | 13.09.1964 (60) |
Geburtsort: | Cardiff |
Nationalität: | Wales |
ø-Amtszeit als Trainer: |
4,28 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 |
Paul Bodin
- Geb./Alter: 13.09.1964 (60)
- Geburtsort: Cardiff
- Staatsbürgerschaft: Wales
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,28 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Bath City
Karriereende :
01.06.2001
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales U21 Trainer | 19/20 (20.08.2019) | 22/23 (21.07.2022) | 19/20 (20.08.2019) / 22/23 (21.07.2022) | 1066 Tage | 19 | 6 | 2 | 11 | 56 | 1,26 : 1,63 | 1,05 | 19 / 1,05 | ||
Wales U19 Trainer | 17/18 (01.08.2017) | 19/20 (19.08.2019) | 17/18 (01.08.2017) / 19/20 (19.08.2019) | 748 Tage | 21 | 6 | 0 | 15 | 50 | 1,00 : 2,14 | 0,86 | 21 / 0,86 | ||
Port Vale Co-Trainer | 14/15 (22.05.2015) | 15/16 (27.05.2016) | 14/15 (22.05.2015) / 15/16 (27.05.2016) | 371 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Rob Page (53 Spiele) | ||||||||||||||
Southampton U18 Co-Trainer | 14/15 (25.07.2014) | 14/15 (21.05.2015) | 14/15 (25.07.2014) / 14/15 (21.05.2015) | 300 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Anthony Limbrick (1 Spiel) | ||||||||||||||
Swindon Town Interimstrainer | 10/11 (28.04.2011) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (28.04.2011) / 10/11 (30.06.2011) | 63 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1,00 : 1,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Swindon U18 Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 12/13 (27.06.2013) | 01/02 (01.07.2001) / 12/13 (27.06.2013) | 4379 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bath City Spielertrainer | 98/99 (01.07.1998) | 00/01 (30.06.2001) | 98/99 (01.07.1998) / 00/01 (30.06.2001) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.06.2001 | Bath City | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 01.07.1998 | FC Reading | Bath City | - | ? | |||||
97/98 | 01.10.1997 | Wycombe Wand. | FC Reading | - | Leih-Ende | |||||
97/98 | 18.09.1997 | FC Reading | Wycombe Wand. | - | Leihe | |||||
95/96 | 30.06.1996 | Swindon Town | FC Reading | - | ablösefrei | |||||
91/92 | 10.01.1992 | Crystal Palace | Swindon Town | - | 315 Tsd. € | |||||
91/92 | 31.12.1991 | Newcastle Utd. | Crystal Palace | - | Leih-Ende | |||||
91/92 | 05.12.1991 | Crystal Palace | Newcastle Utd. | - | Leihe | |||||
90/91 | 20.03.1991 | Swindon Town | Crystal Palace | - | 775 Tsd. € | |||||
87/88 | 07.03.1988 | Newport County | Swindon Town | - | 45 Tsd. € | |||||
87/88 | 27.01.1988 | Bath City | Newport County | - | 21 Tsd. € | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Cardiff City | Bath City | - | ? | |||||
82/83 | 01.08.1982 | Newport County | Cardiff City | - | ablösefrei | |||||
81/82 | 28.01.1982 | FC Chelsea | Newport County | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 1,16 Mio. € |