Pascal Thora
- Geb./Alter: k. A. (37)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,23 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SC Erkelenz
Meiste Spiele für :
SG Union 94
Karriereende :
01.07.2024
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Erkelenz Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | 5 | 0,60 | ||
SC Erkelenz Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
BW Kirchhoven Spielertrainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 01.07.2024 | SC Erkelenz | Karriereende | - | - | |||||
21/22 | 01.07.2021 | SG Union 94 | SC Erkelenz | - | ablösefrei | |||||
20/21 | 01.07.2020 | BW Kirchhoven | SG Union 94 | - | ablösefrei | |||||
19/20 | 01.07.2019 | SG Union 94 | BW Kirchhoven | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Germ. Teveren | SG Union 94 | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Rhld. Dremmen | Germ. Teveren | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Unbekannt | Rhld. Dremmen | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |