Name im Heimatland: | Παρασκευάς Κωνσταντακόπουλος |
---|---|
Geb./Alter: | 01.03.1974 (50) |
Geburtsort: | Nea Filadelfia |
Nationalität: | Griechenland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,58 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Paraskevas Konstantakopoulos
- Geb./Alter: 01.03.1974 (50)
- Geburtsort: Nea Filadelfia
- Staatsbürgerschaft: Griechenland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,58 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Marko Trainer | 23/24 (22.02.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Panachaiki Interimstrainer | 23/24 (20.10.2023) | 23/24 (28.10.2023) | 2 | 0,00 | ||
Panachaiki Co-Trainer | 23/24 (07.08.2023) | 23/24 (28.10.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Stefano Franciosa (4 Spiele) | ||||||
APO Keratsini Trainer | 22/23 (16.03.2023) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Agia Paraskevi Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (28.02.2023) | - | 0,00 | ||
Ethn. Piräus Trainer | 20/21 (17.04.2021) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
AO Ypatou Trainer | 19/20 (28.11.2019) | 19/20 (27.05.2020) | - | 0,00 | ||
Agios Ierotheos Trainer | 18/19 (21.12.2018) | 18/19 (26.03.2019) | - | 0,00 | ||
Aittitos Spaton Trainer | 16/17 (03.07.2016) | 18/19 (06.08.2018) | 6 | 1,83 |