Paraskevas Konstantakopoulos
- Geb./Alter: 01.03.1974 (50)
- Geburtsort: Nea Filadelfia
- Staatsbürgerschaft: Griechenland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,58 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Marko Trainer | 23/24 (22.02.2024) | vsl. 30.06.2025 | 23/24 (22.02.2024) / vsl. 30.06.2025 | 214 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Panachaiki Interimstrainer | 23/24 (20.10.2023) | 23/24 (28.10.2023) | 23/24 (20.10.2023) / 23/24 (28.10.2023) | 8 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0,50 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | ||
Panachaiki Co-Trainer | 23/24 (07.08.2023) | 23/24 (28.10.2023) | 23/24 (07.08.2023) / 23/24 (28.10.2023) | 82 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Stefano Franciosa (4 Spiele) | ||||||||||||||
APO Keratsini Trainer | 22/23 (16.03.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (16.03.2023) / 22/23 (30.06.2023) | 106 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Agia Paraskevi Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (28.02.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (28.02.2023) | 242 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Ethn. Piräus Trainer | 20/21 (17.04.2021) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (17.04.2021) / 20/21 (30.06.2021) | 74 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AO Ypatou Trainer | 19/20 (28.11.2019) | 19/20 (27.05.2020) | 19/20 (28.11.2019) / 19/20 (27.05.2020) | 181 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Agios Ierotheos Trainer | 18/19 (21.12.2018) | 18/19 (26.03.2019) | 18/19 (21.12.2018) / 18/19 (26.03.2019) | 95 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aittitos Spaton Trainer | 16/17 (03.07.2016) | 18/19 (06.08.2018) | 16/17 (03.07.2016) / 18/19 (06.08.2018) | 764 Tage | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1,17 : 0,83 | 1,83 | 6 / 1,83 |