Paolo Beggio
La Rocca Altavilla
- Staatsbürgerschaft: Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altavilla Trainer | 19/20 (01.07.2020) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Belfiorese Trainer | 19/20 (30.06.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
US Provese Trainer | 17/18 (30.06.2017) | 17/18 (01.07.2018) | - | 0,00 | ||
Arzignano Trainer | 12/13 (01.10.2012) | 16/17 (15.05.2017) | 103 | 1,47 | ||
Sarego Trainer | 11/12 (01.03.2012) | 11/12 (30.06.2012) | 10 | 1,50 | ||
Sarego Trainer | 09/10 | 11/12 (01.12.2011) | - | 0,00 | ||
Valdagno Trainer | 08/09 | 08/09 | - | 0,00 | ||
Sovizzo Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Electraimpianti Montecchio (2003/04), Contea (2005/06)