Name im Heimatland: | Чижевський Олександр Арсенійович |
---|---|
Geb./Alter: | 27.05.1971 (53) |
Geburtsort: | Lutsk |
Nationalität: | Ukraine |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,90 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Oleksandr Chyzhevskyi
www.fckarpaty.lviv.ua
- Geb./Alter: 27.05.1971 (53)
- Geburtsort: Lutsk
- Staatsbürgerschaft: Ukraine
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,90 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Zakarpattya
Meiste Spiele für :
Karpaty Lviv
Karriereende :
01.07.2010
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 2,63 |
Ukrainischer Pokal | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Persha Liga | 7 | 7 | - | - | 21 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrobiznes Trainer | 19/20 (09.12.2019) | vsl. - | 106 | 1,63 | ||
Karpaty Lviv Trainer | 19/20 (18.06.2019) | 19/20 (03.09.2019) | 6 | 0,83 | ||
Karpaty Lviv Interimstrainer | 18/19 (27.05.2019) | 18/19 (17.06.2019) | 3 | 2,33 | ||
Karpaty Lviv Co-Trainer | 18/19 (13.01.2019) | 18/19 (26.05.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Fabri González (14 Spiele) | ||||||
Karpaty II Trainer | 16/17 (05.07.2016) | 18/19 (12.01.2019) | - | 0,00 | ||
Karpaty Lviv Co-Trainer | 15/16 (18.01.2016) | 15/16 (05.06.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Volodymyr Bezubyak (10 Spiele) | ||||||
Karpaty II Co-Trainer | 11/12 (19.10.2011) | 15/16 (17.01.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.07.2010 | Zakarpattya | Karriereende | 100 Tsd. € | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | SK Tavriya | Zakarpattya | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Volyn Lutsk | Tavriya | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Karpaty Lviv | Volyn Lutsk | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Tavriya | Karpaty Lviv | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.01.2002 | Metalurg Z. | Tavriya | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 10.11.1999 | Shakhtar D. | Metalurg Z. | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Karpaty Lviv | Shakhtar D. | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.01.1989 | Karpaty U17 | Karpaty Lviv | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |