Nikolay Evseev
09.08.1968 (52)
www.volgar-fc.ru
- Geb./Alter: 21.11.1915
- Geburtsort: Popadjino, Moskau ...
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 09.08.1968 (52)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Torpedo Gorkiy
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Gorkiy Trainer | 67/68 (01.01.1968) | 68/69 (31.12.1968) | - | 0,00 | ||
T. Pavlovo Trainer | 64/65 (01.01.1965) | 67/68 (31.12.1967) | 3 | 1,33 | ||
Irtysh Omsk Trainer | 58/59 (01.01.1959) | 59/60 (31.12.1959) | - | 0,00 | ||
Volgar Trainer | 57/58 (01.01.1958) | 58/59 (31.12.1958) | - | 0,00 | ||
Torpedo Gorkiy Trainer | 55/56 (01.01.1956) | 57/58 (31.12.1957) | 1 | 0,00 | ||
Torpedo Gorkiy Co-Trainer | 54/55 (01.08.1954) | 55/56 (31.12.1955) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Valeriy Bekhtenev (7 Spiele) | ||||||
Dinamo Omsk Trainer | 51/52 (01.01.1952) | 52/53 (31.12.1952) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/52 | 01.01.1952 | Torpedo Gorkiy | Karriereende | - | ? | |||||
48/49 | 01.01.1949 | Torpedo Moskau | Torpedo Gorkiy | - | ? | |||||
43/44 | 01.01.1944 | Unbekannt | Torpedo Moskau | - | ? | |||||
41/42 | 01.07.1941 | Profsoyuzy-2 | Unbekannt | - | ? | |||||
40/41 | 01.01.1941 | Pishchevik | Profsoyuzy-2 | - | ? | |||||
38/39 | 01.01.1939 | Unbekannt | Pishchevik | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |