Nicolò Frustalupi
IMAGO
- Geb./Alter: 03.12.1976 (47)
- Geburtsort: Genova
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,86 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Pistoiese
Meiste Spiele für :
Pistoiese
Karriereende :
01.07.1998
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSC Neapel Co-Trainer | 23/24 (14.11.2023) | 23/24 (19.02.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (17 Spiele) | ||||||
SSC Neapel YL Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (01.11.2022) | 6 | 0,17 | ||
SSC Neapel U19 Trainer | 21/22 (21.07.2021) | 22/23 (30.06.2023) | 75 | 1,17 | ||
Pistoiese Trainer | 20/21 (04.08.2020) | 20/21 (24.11.2020) | 12 | 0,75 | ||
FC Turin Co-Trainer | 17/18 (04.01.2018) | 19/20 (04.02.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (90 Spiele) | ||||||
FC Watford Co-Trainer | 16/17 (07.07.2016) | 16/17 (22.05.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (41 Spiele) | ||||||
Inter Mailand Co-Trainer | 13/14 (24.05.2013) | 14/15 (14.11.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (58 Spiele) | ||||||
SSC Neapel Co-Trainer | 09/10 (06.10.2009) | 12/13 (20.05.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (182 Spiele) | ||||||
Sampdoria Techniktrainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Walter Mazzarri (51 Spiele) | ||||||
Sampdoria Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (48 Spiele) | ||||||
Reggina Co-Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (123 Spiele) | ||||||
AS Livorno Co-Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (48 Spiele) | ||||||
Pistoiese Co-Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Walter Mazzarri (37 Spiele) | ||||||
Pistoiese Scout | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01.07.1998 | Pistoiese | Karriereende | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | V. Riccione | Pistoiese | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |