Geb./Alter: | 17.11.1967 (56) |
---|---|
Geburtsort: | Osterøy |
Nationalität: | Norwegen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,22 Jahre |
Mons Ivar Mjelde
- Geb./Alter: 17.11.1967 (56)
- Geburtsort: Osterøy
- Staatsbürgerschaft: Norwegen
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,22 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sogndal
Meiste Spiele für :
Brann
Karriereende :
01.07.2001
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øygarden FK Trainer | 20/21 (18.09.2020) | 20/21 (31.12.2020) | 20/21 (18.09.2020) / 20/21 (31.12.2020) | 104 Tage | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 1,07 : 2,20 | 0,87 | 15 / 0,87 | ||
Åsane Trainer | 16/17 (01.12.2016) | 18/19 (31.12.2018) | 16/17 (01.12.2016) / 18/19 (31.12.2018) | 760 Tage | 67 | 20 | 18 | 29 | 37 | 1,48 : 1,93 | 1,16 | 67 / 1,16 | ||
Fredrikstad Trainer | 16/17 (10.08.2016) | 16/17 (30.11.2016) | 16/17 (10.08.2016) / 16/17 (30.11.2016) | 112 Tage | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 1,82 : 2,00 | 1,45 | 11 / 1,45 | ||
Start Trainer | 10/11 (10.07.2011) | 15/16 (07.09.2015) | 10/11 (10.07.2011) / 15/16 (07.09.2015) | 1520 Tage | 144 | 60 | 26 | 58 | 72 | 1,70 : 1,67 | 1,43 | 144 / 1,43 | ||
Bryne Trainer | 08/09 (31.05.2009) | 09/10 (30.11.2009) | 08/09 (31.05.2009) / 09/10 (30.11.2009) | 183 Tage | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 1,59 : 1,27 | 1,55 | 22 / 1,55 | ||
Brann Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 08/09 (31.12.2008) | 02/03 (01.01.2003) / 08/09 (31.12.2008) | 2191 Tage | 184 | 84 | 38 | 62 | 67 | 1,73 : 1,48 | 1,58 | 184 / 1,58 | ||
Brann Co-Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (31.12.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 02/03 (31.12.2002) | 548 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Teitur Thórdarson (46 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.07.2001 | Sogndal | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.05.2001 | Brann | Sogndal | - | ? | |||||
95/96 | 02.06.1996 | Austria Wien | Brann | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Lillestrøm | Austria Wien | - | ? | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Bryne | Lillestrøm | - | ? | |||||
90/91 | 01.01.1991 | Brann | Bryne | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |