Name im Heimatland: | Мирослав Атанасов Миронов |
---|---|
Geb./Alter: | 28.11.1963 |
Geburtsort: | Ruse |
Todestag: | 07.03.2014 (50) |
Nationalität: | Bulgarien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,18 Jahre |
Miroslav Mironov
07.03.2014 (50)
- Geb./Alter: 28.11.1963
- Geburtsort: Ruse
- Staatsbürgerschaft: Bulgarien
- Todestag: 07.03.2014 (50)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,18 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Etar
Meiste Spiele für :
Slavia Sofia
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunav Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (06.10.2013) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (06.10.2013) | 97 Tage | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0,86 : 1,57 | 0,57 | 7 / 0,57 | ||
Dunav Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 10/11 (30.06.2011) | 08/09 (01.07.2008) / 10/11 (30.06.2011) | 1094 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
B. Botevgrad Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Spartak Varna Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Spartak Pleven Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 364 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2,00 : 2,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Belasitsa Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (27.01.2005) | 03/04 (01.07.2003) / 04/05 (27.01.2005) | 576 Tage | 43 | 12 | 10 | 21 | 36 | 0,98 : 1,49 | 1,07 | 43 / 1,07 | ||
Spartak Varna Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (01.07.2002) / 02/03 (30.06.2003) | 364 Tage | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1,08 : 0,92 | 1,50 | 12 / 1,50 | ||
Svetkavitsa Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (30.06.2002) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Slavia Sofia Trainer | 99/00 (01.09.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (01.09.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 303 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 01.07.1990 | Slavia Sofia | Etar | - | ablösefrei | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Dunav | Slavia Sofia | - | ablösefrei | |||||
79/80 | 01.07.1979 | Dunav Ruse U19 | Dunav | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |