Michael Klatt
1. FC Kaiserslautern
- Geb./Alter: 21.10.1968 (55)
- Geburtsort: Hildesheim
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSV Duisburg Geschäftsführer | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (12.08.2020) | - | 0,00 | ||
1.FC K'lautern Geschäftsführer kaufmännisch | 18/19 (28.09.2018) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | ||
1.FC K'lautern Vorstandsvorsitzender | 17/18 (03.01.2018) | 18/19 (27.09.2018) | - | 0,00 | ||
1.FC K'lautern Vorstand Finanzen | 15/16 (04.04.2016) | 18/19 (27.09.2018) | - | 0,00 |