Michael Kaiser
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,17 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burghausen U17 Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Burghausen U17 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Burghausen U19 Trainer | 13/14 (01.03.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 1 | 0,00 |