Geb./Alter: | 13.08.1959 (65) |
---|---|
Geburtsort: | Istanbul |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
7,88 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Mehmet Hüseyin Dalgıç
Manisa FK
- Geb./Alter: 13.08.1959 (65)
- Geburtsort: Istanbul
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 7,88 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbulspor Nachwuchs-Cheftrainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2027 | - | 0,00 | ||
Istanbulspor Co-Trainer | 23/24 (19.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Osman Zeki Korkmaz (18 Spiele) | ||||||
Manisa FK Co-Trainer | 22/23 (02.06.2023) | 23/24 (23.10.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Osman Zeki Korkmaz (9 Spiele) | ||||||
Istanbulspor Co-Trainer | 21/22 (26.08.2021) | 22/23 (24.10.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Osman Zeki Korkmaz (49 Spiele) | ||||||
Bayrampasa Co-Trainer | 18/19 (06.07.2018) | 18/19 (20.11.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bülent Yenihayat (14 Spiele) | ||||||
Karagümrük Co-Trainer | 17/18 (23.02.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bülent Yenihayat (11 Spiele) | ||||||
Fenerbahce Jgd. Trainer | 05/06 (16.08.2005) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Fenerbahce Entwicklungscoach | 97/98 (23.09.1997) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 |