Meas Sameourn
- Staatsbürgerschaft: Kambodscha
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,75 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Électricité Trainer | 20/21 | vsl. - | - | 0,00 | ||
Phnom Penh Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Build Bright Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 12/13 (31.12.2012) | - | 0,00 |