Massimo Melucci
entella.it
- Geb./Alter: 22.11.1978 (45)
- Geburtsort: Rimini
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
D. Porto Tolle
Meiste Spiele für :
Spezia
Karriereende :
01.07.2014
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Entella Interimstrainer | 23/24 (17.09.2023) | 23/24 (20.09.2023) | 1 | 0,00 | ||
Entella U19 Trainer | 20/21 (13.04.2021) | vsl. - | 97 | 1,52 | ||
Entella Jgd. Trainer | 20/21 (29.07.2020) | 20/21 (12.04.2021) | - | 0,00 | ||
Entella U19 Co-Trainer | 18/19 (09.08.2018) | 19/20 (28.07.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gianpaolo Castorina (21 Spiele) | ||||||
Virtus Entella Co-Trainer | 16/17 (30.04.2017) | 17/18 (05.11.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gianpaolo Castorina (17 Spiele) | ||||||
Entella U19 Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gianpaolo Castorina (66 Spiele) | ||||||
Real Vicenza Co-Trainer | 14/15 (27.01.2015) | 14/15 (28.02.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Paolo Favaretto (5 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.07.2014 | D. Porto Tolle | Karriereende | 25 Tsd. € | - | |||||
13/14 | 01.12.2013 | Vereinslos | D. Porto Tolle | 25 Tsd. € | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Carrarese | Vereinslos | 25 Tsd. € | - | |||||
12/13 | 09.11.2012 | Vereinslos | Carrarese | 75 Tsd. € | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Lupa Piacenza | Vereinslos | 75 Tsd. € | - | |||||
11/12 | 01.08.2011 | AS Cittadella | Piacenza | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Grosseto | AS Cittadella | 400 Tsd. € | ? | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Ascoli | Grosseto | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | SSC Venezia | Ascoli | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | AC Pisa | SSC Venezia | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Spezia | AC Pisa | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Triestina | Spezia | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Ravenna | Triestina | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Ravenna U19 | Ravenna | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |