Markus Karner
TSV Hartberg
Jugendleiter
und weitere Tätigkeiten Bundesliga Im Amt seit: 02.10.2021 Vertrag bis: 30.06.2026
und weitere Tätigkeiten Bundesliga Im Amt seit: 02.10.2021 Vertrag bis: 30.06.2026
www.zolles.com
- Geb./Alter: 04.08.1978 (46)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,03 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Kobersdorf
Karriereende :
01.07.2011
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2024 | Landesliga Steiermark | 24/25 | 2 | Hartberg II | 5:2 | Allerheiligen | ? | ||||
04.11.2023 | Landesliga Steiermark | 23/24 | 14 | Hartberg II | 5:4 | FC Gamlitz | ? |