Geb./Alter: | 22.09.1962 (62) |
---|---|
Geburtsort: | Newcastle upon Tyne |
Nationalität: | England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,96 Jahre |
Mark Miller
Balzan FC
- Geb./Alter: 22.09.1962 (62)
- Geburtsort: Newcastle upon Tyne
- Staatsbürgerschaft: England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,96 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Hibernians FC
Karriereende :
01.07.1997
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurrieq FC U19 Trainer | 22/23 (27.04.2023) | vsl. - | 22/23 (27.04.2023) / vsl. - | 514 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Zabbar SP Trainer | 21/22 (14.06.2022) | 22/23 (03.04.2023) | 21/22 (14.06.2022) / 22/23 (03.04.2023) | 293 Tage | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3,25 : 1,75 | 2,25 | 4 / 2,25 | ||
Balzan FC Trainer | 19/20 (22.06.2020) | 21/22 (19.10.2021) | 19/20 (22.06.2020) / 21/22 (19.10.2021) | 484 Tage | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 1,23 : 1,30 | 1,10 | 30 / 1,10 | ||
Mosta FC Trainer | 18/19 (22.11.2018) | 19/20 (16.06.2020) | 18/19 (22.11.2018) / 19/20 (16.06.2020) | 572 Tage | 41 | 17 | 8 | 16 | 56 | 1,56 : 1,59 | 1,44 | 41 / 1,44 | ||
Hibernians FC Trainer | 15/16 (07.06.2016) | 17/18 (05.03.2018) | 15/16 (07.06.2016) / 17/18 (05.03.2018) | 636 Tage | 65 | 36 | 11 | 18 | 39 | 1,60 : 0,97 | 1,83 | 65 / 1,83 | ||
Qormi FC Trainer | 14/15 (04.02.2015) | 14/15 (11.06.2015) | 14/15 (04.02.2015) / 14/15 (11.06.2015) | 127 Tage | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,93 : 1,50 | 1,36 | 14 / 1,36 | ||
Valletta FC Trainer | 11/12 (15.05.2012) | 13/14 (24.01.2014) | 11/12 (15.05.2012) / 13/14 (24.01.2014) | 619 Tage | 66 | 41 | 11 | 14 | 42 | 2,24 : 0,86 | 2,03 | 66 / 2,03 | ||
Hibernians FC Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (14.05.2012) | 08/09 (01.07.2008) / 11/12 (14.05.2012) | 1413 Tage | 121 | 60 | 23 | 38 | 64 | 1,98 : 1,32 | 1,68 | 121 / 1,68 | ||
Malta U21 Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 08/09 (06.10.2008) | 02/03 (01.07.2002) / 08/09 (06.10.2008) | 2289 Tage | 27 | 4 | 2 | 21 | 62 | 0,48 : 2,07 | 0,52 | 27 / 0,52 | ||
Hibernians FC Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 98/99 (30.06.1999) | 96/97 (01.01.1997) / 98/99 (30.06.1999) | 910 Tage | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0,00 : 2,25 | 0,00 | 4 / 0,00 | ||
Sliema Wander. Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 96/97 (31.12.1996) | 95/96 (01.01.1996) / 96/97 (31.12.1996) | 365 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0,50 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | ||
Floriana FC Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (30.06.1994) | 93/94 (01.07.1993) / 93/94 (30.06.1994) | 364 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,50 : 0,50 | 1,75 | 4 / 1,75 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01.07.1997 | Hibernians FC | Karriereende | - | - | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Sliema Wander. | Hibernians FC | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Floriana FC | Sliema Wander. | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | Rabat Ajax | Floriana FC | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Darlington | Rabat Ajax | - | ? | |||||
84/85 | 01.07.1984 | Doncaster Rov. | Darlington | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | FC Gillingham | Doncaster Rov. | - | ? | |||||
81/82 | 01.07.1981 | Unbekannt | FC Gillingham | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |