Marc Nicholls
- Geb./Alter: 30.05.1977 (47)
- Staatsbürgerschaft: Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,81 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Columbus Technischer Direktor | 21/22 (21.01.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Charlotte Technischer Direktor | 19/20 (07.01.2020) | 21/22 (20.01.2022) | - | 0,00 | ||
Seattle Direktor Entwicklung | 17/18 (01.01.2018) | 19/20 (06.01.2020) | - | 0,00 | ||
Seattle Academy Technischer Direktor | 14/15 (18.08.2014) | 19/20 (06.01.2020) | - | 0,00 | ||
Seattle Academy Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (17.08.2014) | - | 0,00 | ||
Montreal Scout | 11/12 (01.08.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Carolina Dynamo Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
NCF Jgd. Technischer Direktor | 05/06 (01.09.2005) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 |