Geb./Alter: | 19.09.1954 (70) |
---|---|
Geburtsort: | Bottrop |
Nationalität: |
Deutschland Polen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
8,50 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Manfred Dubski
Schalke 04
- Geb./Alter: 19.09.1954 (70)
- Geburtsort: Bottrop
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 8,50 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Union Solingen
Meiste Spiele für :
MSV Duisburg
Karriereende :
01.07.1989
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 II Scout | 17/18 (01.07.2017) | vsl. - | 17/18 (01.07.2017) / vsl. - | 2640 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Schalke 04 II Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 16/17 (30.06.2017) | 11/12 (01.07.2011) / 16/17 (30.06.2017) | 2191 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Bernhard Trares (110 Spiele), Jürgen Luginger (93 Spiele), Onur Cinel (11 Spiele) | ||||||||||||||
Schalke 04 U17 Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (30.06.2011) | 364 Tage | 26 | 13 | 4 | 9 | 23 | 2,38 : 1,62 | 1,65 | 26 / 1,65 | ||
Schalke 04 Jgd. Scout | 08/09 (01.07.2008) | 09/10 (30.06.2010) | 08/09 (01.07.2008) / 09/10 (30.06.2010) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Schalke 04 U17 Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 07/08 (30.06.2008) | 92/93 (01.07.1992) / 07/08 (30.06.2008) | 5843 Tage | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | 2,67 : 1,60 | 1,73 | 30 / 1,73 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01.07.1989 | Union Solingen | Karriereende | - | - | |||||
88/89 | 01.07.1988 | RW Oberhausen | Union Solingen | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | MSV Duisburg | RW Oberhausen | - | ? | |||||
78/79 | 01.09.1978 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | - | ? | |||||
72/73 | 01.07.1972 | Fort. Bottrop | FC Schalke 04 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |