Geb./Alter: | 11.12.1953 (70) |
---|---|
Geburtsort: | Ponsacco |
Nationalität: |
Italien Libyen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,71 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Leonardo Menichini
monterosifc.com
- Geb./Alter: 11.12.1953 (70)
- Geburtsort: Ponsacco
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Triestina
Karriereende :
01.07.1987
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turris Trainer | 23/24 (23.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 16 | 1,50 | ||
Monterosi Trainer | 21/22 (10.11.2021) | 22/23 (30.06.2023) | 64 | 1,30 | ||
Lazio Rom U19 Trainer | 19/20 (17.07.2019) | 20/21 (11.06.2021) | 55 | 1,11 | ||
US Salernitana Trainer | 18/19 (09.05.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 3 | 2,00 | ||
Lucchese Trainer | 18/19 (14.06.2018) | 18/19 (24.07.2018) | - | 0,00 | ||
Reggiana Trainer | 16/17 (24.01.2017) | 17/18 (01.10.2017) | 28 | 1,25 | ||
US Salernitana Trainer | 15/16 (02.02.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 20 | 1,40 | ||
US Salernitana Trainer | 14/15 (18.08.2014) | 14/15 (20.06.2015) | 42 | 2,05 | ||
AC Pisa Trainer | 13/14 (23.03.2014) | 13/14 (06.06.2014) | 7 | 1,86 | ||
Grosseto Trainer | 12/13 (18.12.2012) | 12/13 (10.02.2013) | 7 | 0,57 | ||
FC Crotone Trainer | 10/11 (20.02.2011) | 11/12 (23.01.2012) | 41 | 1,34 | ||
FC Crotone Trainer | 10/11 (17.06.2010) | 10/11 (27.11.2010) | 19 | 1,32 | ||
Lumezzane Trainer | 07/08 (15.04.2008) | 09/10 (30.06.2010) | 78 | 1,50 | ||
AS Livorno Co-Trainer | 05/06 (07.02.2006) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (15 Spiele) | ||||||
KF Tirana Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (01.11.2005) | - | 0,00 | ||
SEF Torres 1903 Trainer | 04/05 (17.02.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 14 | 1,36 | ||
Ancona Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (29.09.2003) | 7 | 0,57 | ||
Brescia Co-Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (125 Spiele) | ||||||
Perugia Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (42 Spiele) | ||||||
FC Bologna Co-Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (60 Spiele) | ||||||
Napoli Co-Trainer | 97/98 (19.10.1997) | 97/98 (24.11.1997) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (4 Spiele) | ||||||
Cagliari Calcio Co-Trainer | 96/97 (23.10.1996) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (31 Spiele) | ||||||
AS Rom Co-Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (121 Spiele) | ||||||
Cagliari Calcio Co-Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (67 Spiele), Massimo Giacomini (8 Spiele) | ||||||
Riccione Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (30.06.1991) | 34 | 0,94 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01.07.1987 | Triestina | Karriereende | - | - | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Ascoli | Triestina | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Catanzaro | Ascoli | - | ? | |||||
78/79 | 01.07.1978 | AS Rom | Catanzaro | - | ? | |||||
76/77 | 01.07.1976 | Novara | AS Rom | - | ? | |||||
75/76 | 01.07.1975 | Hellas Verona | Novara | - | ? | |||||
74/75 | 01.07.1974 | Romulea | Hellas Verona | - | ? | |||||
73/74 | 01.07.1973 | Florenz | Romulea | - | ? | |||||
72/73 | 01.07.1972 | AC Florenz U19 | Florenz | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |