Leonardo Menichini
monterosifc.com
- Geb./Alter: 11.12.1953 (70)
- Geburtsort: Ponsacco
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Triestina
Karriereende :
01.07.1987
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turris Trainer | 23/24 (23.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (23.01.2024) / 23/24 (30.06.2024) | 159 Tage | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 0,88 : 0,88 | 1,50 | 16 / 1,50 | ||
Monterosi Trainer | 21/22 (10.11.2021) | 22/23 (30.06.2023) | 21/22 (10.11.2021) / 22/23 (30.06.2023) | 597 Tage | 64 | 20 | 23 | 21 | 47 | 1,09 : 1,06 | 1,30 | 64 / 1,30 | ||
Lazio Rom U19 Trainer | 19/20 (17.07.2019) | 20/21 (11.06.2021) | 19/20 (17.07.2019) / 20/21 (11.06.2021) | 695 Tage | 55 | 17 | 10 | 28 | 47 | 1,51 : 1,96 | 1,11 | 55 / 1,11 | ||
US Salernitana Trainer | 18/19 (09.05.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (09.05.2019) / 18/19 (30.06.2019) | 52 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2,00 : 2,00 | 2,00 | 3 / 2,00 | ||
Lucchese Trainer | 18/19 (14.06.2018) | 18/19 (24.07.2018) | 18/19 (14.06.2018) / 18/19 (24.07.2018) | 40 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Reggiana Trainer | 16/17 (24.01.2017) | 17/18 (01.10.2017) | 16/17 (24.01.2017) / 17/18 (01.10.2017) | 250 Tage | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 | 1,07 : 1,14 | 1,25 | 28 / 1,25 | ||
US Salernitana Trainer | 15/16 (02.02.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (02.02.2016) / 15/16 (30.06.2016) | 149 Tage | 20 | 6 | 10 | 4 | 25 | 1,45 : 1,50 | 1,40 | 20 / 1,40 | ||
US Salernitana Trainer | 14/15 (18.08.2014) | 14/15 (20.06.2015) | 14/15 (18.08.2014) / 14/15 (20.06.2015) | 306 Tage | 42 | 26 | 8 | 8 | 34 | 1,50 : 0,86 | 2,05 | 42 / 2,05 | ||
AC Pisa Trainer | 13/14 (23.03.2014) | 13/14 (06.06.2014) | 13/14 (23.03.2014) / 13/14 (06.06.2014) | 75 Tage | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1,43 : 0,57 | 1,86 | 7 / 1,86 | ||
Grosseto Trainer | 12/13 (18.12.2012) | 12/13 (10.02.2013) | 12/13 (18.12.2012) / 12/13 (10.02.2013) | 54 Tage | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 0,57 : 1,57 | 0,57 | 7 / 0,57 | ||
FC Crotone Trainer | 10/11 (20.02.2011) | 11/12 (23.01.2012) | 10/11 (20.02.2011) / 11/12 (23.01.2012) | 337 Tage | 41 | 15 | 10 | 16 | 36 | 1,17 : 1,29 | 1,34 | 41 / 1,34 | ||
FC Crotone Trainer | 10/11 (17.06.2010) | 10/11 (27.11.2010) | 10/11 (17.06.2010) / 10/11 (27.11.2010) | 163 Tage | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 0,95 : 1,00 | 1,32 | 19 / 1,32 | ||
Lumezzane Trainer | 07/08 (15.04.2008) | 09/10 (30.06.2010) | 07/08 (15.04.2008) / 09/10 (30.06.2010) | 806 Tage | 78 | 30 | 27 | 21 | 56 | 1,24 : 1,00 | 1,50 | 78 / 1,50 | ||
AS Livorno Co-Trainer | 05/06 (07.02.2006) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (07.02.2006) / 05/06 (30.06.2006) | 143 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (15 Spiele) | ||||||||||||||
KF Tirana Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (01.11.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (01.11.2005) | 123 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SEF Torres 1903 Trainer | 04/05 (17.02.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (17.02.2005) / 04/05 (30.06.2005) | 133 Tage | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 0,86 : 1,07 | 1,36 | 14 / 1,36 | ||
Ancona Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (29.09.2003) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (29.09.2003) | 90 Tage | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0,71 : 2,00 | 0,57 | 7 / 0,57 | ||
Brescia Co-Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 02/03 (30.06.2003) | 00/01 (01.07.2000) / 02/03 (30.06.2003) | 1094 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (125 Spiele) | ||||||||||||||
Perugia Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (42 Spiele) | ||||||||||||||
FC Bologna Co-Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (01.07.1998) / 98/99 (30.06.1999) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (60 Spiele) | ||||||||||||||
Napoli Co-Trainer | 97/98 (19.10.1997) | 97/98 (24.11.1997) | 97/98 (19.10.1997) / 97/98 (24.11.1997) | 36 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (4 Spiele) | ||||||||||||||
Cagliari Calcio Co-Trainer | 96/97 (23.10.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (23.10.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 250 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (31 Spiele) | ||||||||||||||
AS Rom Co-Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 95/96 (30.06.1996) | 93/94 (01.07.1993) / 95/96 (30.06.1996) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (121 Spiele) | ||||||||||||||
Cagliari Calcio Co-Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 92/93 (30.06.1993) | 91/92 (01.07.1991) / 92/93 (30.06.1993) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Carlo Mazzone (67 Spiele), Massimo Giacomini (8 Spiele) | ||||||||||||||
Riccione Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (30.06.1991) | 90/91 (01.07.1990) / 90/91 (30.06.1991) | 364 Tage | 34 | 5 | 17 | 12 | 23 | 0,71 : 0,88 | 0,94 | 34 / 0,94 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01.07.1987 | Triestina | Karriereende | - | - | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Ascoli | Triestina | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Catanzaro | Ascoli | - | ? | |||||
78/79 | 01.07.1978 | AS Rom | Catanzaro | - | ? | |||||
76/77 | 01.07.1976 | Novara | AS Rom | - | ? | |||||
75/76 | 01.07.1975 | Hellas Verona | Novara | - | ? | |||||
74/75 | 01.07.1974 | Romulea | Hellas Verona | - | ? | |||||
73/74 | 01.07.1973 | Florenz | Romulea | - | ? | |||||
72/73 | 01.07.1972 | AC Florenz U19 | Florenz | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |