Lars Ricken
Bor. Dortmund
Geschäftsführer Sport
und weitere Tätigkeiten Bundesliga Im Amt seit: 01.05.2024 Vertrag bis: 30.06.2027
und weitere Tätigkeiten Bundesliga Im Amt seit: 01.05.2024 Vertrag bis: 30.06.2027
imago images
- Geb./Alter: 10.07.1976 (48)
- Geburtsort: Dortmund
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
War Spieler:
Letzter Verein :
B. Dortmund II
Meiste Spiele für :
Bor. Dortmund
Karriereende :
01.02.2009
Bilanz
Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | : |