Lamberto Zauli
imago images
- Geb./Alter: 19.07.1971 (53)
- Geburtsort: Roma
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,76 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Bellaria IM
Meiste Spiele für :
Vicenza
Karriereende :
01.07.2009
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Crotone Trainer | 23/24 (21.03.2024) | 23/24 (21.06.2024) | 7 | 0,86 | ||
FC Crotone Trainer | 22/23 (13.02.2023) | 23/24 (19.02.2024) | 41 | 1,54 | ||
Südtirol Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (08.08.2022) | 1 | 0,00 | ||
Juventus U23 Trainer | 20/21 (22.08.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 87 | 1,45 | ||
Juventus U19 Trainer | 19/20 (03.07.2019) | 20/21 (21.08.2020) | 25 | 1,72 | ||
Juventus YL Trainer | 19/20 (03.07.2019) | 20/21 (21.08.2020) | 7 | 2,14 | ||
FC Empoli U19 Trainer | 17/18 (12.07.2017) | 18/19 (02.07.2019) | 69 | 1,45 | ||
Teramo Trainer | 16/17 (09.12.2016) | 16/17 (13.02.2017) | 8 | 0,50 | ||
Teramo Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (15.09.2016) | 5 | 0,20 | ||
Santarcangelo Trainer | 15/16 (22.06.2015) | 15/16 (24.06.2016) | 39 | 1,41 | ||
Pordenone Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (22.09.2014) | 7 | 0,29 | ||
Real Vicenza Trainer | 13/14 (03.02.2014) | 13/14 (22.06.2014) | 12 | 1,42 | ||
Reggiana Trainer | 12/13 (19.03.2013) | 12/13 (21.06.2013) | 9 | 1,22 | ||
Reggiana Trainer | 11/12 (03.01.2012) | 12/13 (24.12.2012) | 36 | 1,19 | ||
AJ Fano Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (03.04.2011) | 25 | 0,88 | ||
Bellaria IM Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (07.04.2010) | 22 | 0,77 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | Bellaria IM | Karriereende | 1,50 Mio. € | - | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Cremonese | Bellaria IM | 1,50 Mio. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 14.07.2007 | FC Bologna | Cremonese | 1,50 Mio. € | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Sampdoria | FC Bologna | 1,50 Mio. € | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | US Palermo | Sampdoria | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
02/03 | 31.08.2002 | FC Bologna | US Palermo | - | ? | |||||
01/02 | 21.09.2001 | Vicenza | FC Bologna | - | 6,00 Mio. € | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Ravenna | Vicenza | - | ? | |||||
93/94 | 30.06.1994 | AC Crevalcore | Ravenna | - | Leih-Ende | |||||
93/94 | 01.11.1993 | Ravenna | AC Crevalcore | - | Leihe | |||||
92/93 | 01.11.1992 | Modena | Ravenna | - | ? | |||||
91/92 | 30.06.1992 | Fano | Modena | - | Leih-Ende | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Modena | Fano | - | Leihe | |||||
90/91 | 30.06.1991 | Centese | Modena | - | Leih-Ende | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Modena | Centese | - | Leihe | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Modena U19 | Modena | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 6,00 Mio. € |