Khaled El-Ahmad
- Geb./Alter: 02.01.1981 (43)
- Geburtsort: Uppsala
- Staatsbürgerschaft: Schweden
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Sportdirektor | 23/24 (08.11.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
FC Barnsley Geschäftsführer | 21/22 (16.07.2021) | 23/24 (07.11.2023) | - | 0,00 | ||
New York City Head of International Relations and Scouting | 15/16 (01.01.2016) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
IK Sirius Vorstand Marketing | 14/15 (01.09.2014) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Djurgården Chefscout | 10/11 (10.08.2011) | 13/14 (30.01.2014) | - | 0,00 | ||
Aalborg BK Scout | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 | ||
Golden Eagles Co-Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 |