Name im Heimatland: | 吉田 賢太郎 |
---|---|
Geb./Alter: | 05.10.1980 (43) |
Geburtsort: | ---, Fukuoka |
Nationalität: | Japan |
Kentaro Yoshida
- Geb./Alter: 05.10.1980 (43)
- Geburtsort: ---, Fukuoka
- Staatsbürgerschaft: Japan
War Spieler:
Meiste Spiele für :
Mito HollyHock
Karriereende :
-
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thespaku. Gunma Co-Trainer | 22/23 (01.02.2023) | vsl. - | 22/23 (01.02.2023) / vsl. - | 599 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Tsuyoshi Otsuki (59 Spiele), Akira Muto (18 Spiele) | ||||||||||||||
Vegalta Sendai Co-Trainer | 17/18 (01.02.2018) | 22/23 (31.01.2023) | 17/18 (01.02.2018) / 22/23 (31.01.2023) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Susumu Watanabe (93 Spiele), Makoto Teguramori (43 Spiele), Masato Harasaki (36 Spiele), Takashi Kiyama (36 Spiele), Akira Ito (8 Spiele), Kazuhiro Murakami (1 Spiel) | ||||||||||||||
Vegalta Sendai Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 15/16 (01.02.2016) | 17/18 (31.01.2018) | 15/16 (01.02.2016) / 17/18 (31.01.2018) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Tochigi SC Co-Trainer | 10/11 (01.02.2011) | 15/16 (31.01.2016) | 10/11 (01.02.2011) / 15/16 (31.01.2016) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Hiroshi Matsuda (115 Spiele), Yuji Sakakura (67 Spiele), Yasuharu Kurata (19 Spiele), Ikuo Matsumoto (12 Spiele) | ||||||||||||||
Tochigi U18 Co-Trainer | 08/09 (01.02.2009) | 10/11 (31.01.2011) | 08/09 (01.02.2009) / 10/11 (31.01.2011) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |