Kazimierz Sidorczuk
United FC
- Geb./Alter: 04.03.1967 (57)
- Geburtsort: Szczecin
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Kapfenberg
Meiste Spiele für :
Sturm Graz
Karriereende :
01.07.2006
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
United FC Torwart-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Johann Louvel (1 Spiel) | ||||||
Gleinstätten Torwart-Trainer | 21/22 (15.01.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Wildon Torwart-Trainer | 18/19 (03.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Harald Holzer (30 Spiele) | ||||||
Sturm Graz Torwart-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Franco Foda (262 Spiele), Darko Milanic (43 Spiele), Peter Hyballa (33 Spiele), Thomas Kristl (7 Spiele), Markus Schopp (6 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.07.2006 | SV Kapfenberg | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Sturm Graz | SV Kapfenberg | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Stomil Olsztyn | Sturm Graz | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Petrochemia | Stomil Olsztyn | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Warta Posen | Petrochemia | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Zaglebie Lubin | Warta Posen | - | ? | |||||
93/94 | 01.01.1994 | Pniewy | Zaglebie Lubin | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Lech Posen | Pniewy | - | ? | |||||
88/89 | 01.01.1989 | Cel. Kostrzyn | Lech Posen | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Dab Debno | Cel. Kostrzyn | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |