Geb./Alter: | 23.09.1975 (48) |
---|---|
Geburtsort: | Lyon |
Nationalität: |
Frankreich Algerien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,50 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Karim Bounouara
- Geb./Alter: 23.09.1975 (48)
- Geburtsort: Lyon
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon La Duchère Trainer | 23/24 (21.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (21.07.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 345 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Vénissieux Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
FC Vaulx-en-Vel Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Limonest Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AS Lyon-Duchère Trainer | 06/07 (01.10.2006) | 09/10 (30.06.2010) | 06/07 (01.10.2006) / 09/10 (30.06.2010) | 1368 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3,00 : 2,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | ||
La Duchère B Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.09.2006) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.09.2006) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Villeurbanne EL Trainer | 04/05 (01.12.2004) | 05/06 (30.06.2006) | 04/05 (01.12.2004) / 05/06 (30.06.2006) | 576 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Villeurbanne EL Spielertrainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 00/01 (01.07.2000) / 01/02 (30.06.2002) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |